Распоряжение Губернатора Алтайского края от 25.10.2023 N 171-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Алтайского края от 02.03.2020 N 25-рг"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Алтайского края от 02.03.2020 N 25-рг
Внести в распоряжение Губернатора Алтайского края от 02.03.2020 N 25-рг «Об утверждении состава Координационного совета по патриотическому воспитанию» (в редакции от 06.04.2021 N 31-рг, от 22.02.2022 N 28-рг) следующие изменения:
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
Синицына Г.В. заместитель министра образования и науки Алтайского края;
включить в состав Координационного совета по патриотическому воспитанию, утвержденный указанным распоряжением (далее – «Координационный совет»):
Губерта Н.А. начальника департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики;
Бадулина Е.В. председателя Регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Алтайском крае (по согласованию);
Исаеву Л.А. директора краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайский краевой штаб студенческих отрядов»;
Кальнеус А.С. начальника отдела по делам инвалидов и общественных организаций управления по социальной политике Министерства социальной
защиты Алтайского края;
Коваленко В.Г. заместителя атамана Алтайского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества по духовно-нравственным вопросам и патриотическому воспитанию, помощника председателя отдела по работе с Барнаульской епархии Алтайской Русской православной церкви казачеством митрополии (по согласованию);
Мельниченко С.А. начальника управления по работе с личным составом Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию);
Молотова А. В. председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по образованию и науке (по согласованию);
Николенко И.А. регионального координатора по сопровождению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, главного эксперта отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» (по согласованию);
Сальникову А.В. директора краевого государственного автономного учреждения «Краевой дворец молодежи»;
Драчева С.М. главу ЗАТО Сибирский Алтайского края (по согласованию);
указать новые должности следующих членов Координационного совета:
Бочаров А.Ю. заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела культурной политики;
Логачев В.Н. начальник отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Алтайского края (по согласованию);
Сапельняк B.C. старший помощник начальника отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Алтайского края (по согласованию);
Свиридов Н.П. заместитель начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;
Федченко М.Л. начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения Министерства здравоохранения Алтайского края;
исключить из состава Координационного совета Баева Н.Н.,
Банных М.А., Жукова И.Р., Кузеванову А.Б., Проскурина Ю.Г.,
Пупынина В.И., Солодкову Т.В., Ушкевич Ю.В., Яровикова А.В.;
возложить обязанности секретаря Координационного совета на Свиридова Н.П.
Губернатор Алтайского края В.П. Томенко
г. Барнаул
25 октября 2023 года
N 171-рг